Auskünfte zu Ruth Marxer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Marxer
Publikationsnummer: HR02-1005811128, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Marxer Architekten AG, in Schaffhausen, CHE-375.799.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marxer, Ruth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004977053, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Marxer Architekten AG, bisher in Lindau, CHE-375.799.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4135719).
Statutenänderung:
27.08.2020.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Im Brand 23, 8200 Schaffhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Ruth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tagelswangen (Lindau)];
Marxer, Nicola, von Dietikon, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tagelswangen (Lindau)].
Publikationsnummer: 4135719, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Marxer Architekten AG, in Lindau, CHE-375.799.334, Ringstrasse 24, 8317 Tagelswangen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführungen von Architektur- und Bauleitungsaufträgen, sie kann auch als Generalunternehmen Bauten selber erstellen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, Immobilientreuhand und Rechtsberatung, wie beispielsweise Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften und Stockwerkeigentum, Immobilien-Management, Portfolio-Management, Vermögensverwaltung, Beratung bei Kauf und Verkauf, Ausführung von Neubauten und Umbauten, Renovationsarbeiten sowie Bauherrenvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marxer, Ruth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Lindau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marxer, Nicola, von Dietikon, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.