Ruth Marxer
wohnhaft in Schaffhausen, aus Liechtenstein Aktuelle Mandate: Pipistrello Verbundene Personen: Renate Julia von Rickenbach, Thea Seitz, Daniel Hermann Meier und mehr So bleiben Sie über "Ruth Marxer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruth Marxer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ruth Marxer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruth Marxer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ruth Marxer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ruth Marxer arbeiten
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Privatpersonen mit dem Namen Ruth Marxer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Marxer
Publikationsnummer: HR02-1005811128, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Marxer Architekten AG, in Schaffhausen, CHE-375.799.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marxer, Ruth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004977053, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Marxer Architekten AG, bisher in Lindau, CHE-375.799.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4135719).
Statutenänderung:
27.08.2020.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Im Brand 23, 8200 Schaffhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Ruth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tagelswangen (Lindau)];
Marxer, Nicola, von Dietikon, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tagelswangen (Lindau)].
Publikationsnummer: 4135719, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Marxer Architekten AG, in Lindau, CHE-375.799.334, Ringstrasse 24, 8317 Tagelswangen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführungen von Architektur- und Bauleitungsaufträgen, sie kann auch als Generalunternehmen Bauten selber erstellen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, Immobilientreuhand und Rechtsberatung, wie beispielsweise Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften und Stockwerkeigentum, Immobilien-Management, Portfolio-Management, Vermögensverwaltung, Beratung bei Kauf und Verkauf, Ausführung von Neubauten und Umbauten, Renovationsarbeiten sowie Bauherrenvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marxer, Ruth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Lindau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marxer, Nicola, von Dietikon, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.