Auskünfte zu RC Tritec AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber RC Tritec AG
- RC Tritec AG ist in der Branche «Herstellung Farben und ähnliche Produkte» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Teufen AR.
- Das Management der Firma RC Tritec AG besteht aus 4 Personen. Gegründet wurde die Firma am 24.09.1993.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 05.04.2023. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Im Handelsregister ist die Firma RC Tritec AG unter UID CHE-107.519.663 eingetragen.
- APZ Holding AG, Azimex AG, LumiNova AG, Schweiz sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Michael Giger,
Albert Reinhard Zeller-Mannhart,
Elisabeth Klara Zeller-Mannhart,
Albert Paul Zeller
neuste Zeichnungsberechtigte
Michael Giger,
Albert Reinhard Zeller-Mannhart,
Elisabeth Klara Zeller-Mannhart,
Albert Paul Zeller
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.09.1993
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Teufen (AR)
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-300.3.012.565-7
UID/MWST
CHE-107.519.663
Branche
Herstellung Farben und ähnliche Produkte
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und die Verarbeitung von sowie den Handel mit chemischen Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, vermieten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 05.04.2023 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ks treuhandexperten ag | Altstätten | 15.08.2008 | 04.04.2023 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- RC-Tritec AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: RC Tritec AG
Publikationsnummer: HR02-1005718016, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
RC Tritec AG, in Teufen (AR), CHE-107.519.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Michael, von Medel (Lucmagn), in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004703397, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
RC Tritec AG, in Teufen (AR), CHE-107.519.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller-Mannhart, Albert, von Müllheim, in Teufen (AR), Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Zeller, Albert Paul, von Müllheim, in Teufen (AR), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Publikationsnummer: 3767477, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
RC Tritec AG, in Teufen (AR), CHE-107.519.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3628055).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: KS Treuhand AG (CHE-107.285.896)].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.