Auskünfte zu LumiNova AG, Schweiz
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber LumiNova AG, Schweiz
- LumiNova AG, Schweiz ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (sonstiges) tätig. Der Sitz liegt in Teufen AR.
- Es sind 7 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 13.06.2022.
- LumiNova AG, Schweiz ist im Kanton AR unter der UID CHE-104.307.863 eingetragen.
- An der gleichen Adresse sind 4 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: APZ Holding AG, Azimex AG, Personalvorsorgestiftung der RC Tritec AG.
Management (7)
neueste Verwaltungsräte
Shinichi Watanabe,
Albert Reinhard Zeller-Mannhart,
Mieko Nemoto,
Elisabeth Klara Zeller-Mannhart,
Albert Paul Zeller
neuste Zeichnungsberechtigte
Shinichi Watanabe,
Albert Reinhard Zeller-Mannhart,
Mieko Nemoto,
Elisabeth Klara Zeller-Mannhart,
Albert Paul Zeller
Geschäftsleitung
Albert Reinhard Zeller-Mannhart,
Albert Paul Zeller,
Michael Giger
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.04.1998
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Teufen (AR)
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-300.3.013.585-6
UID/MWST
CHE-104.307.863
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Verteilung, Fertigung und Gebrauch von chemischen Produkten, insbesondere von Europium Dysprosium aktivierten Aluminat, Nachleuchtpigmenten für die Uhrenindustrie in der Schweiz und in den EU-Mitgliedstaaten sowie beratende Tätigkeiten in diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 30.01.2001 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: LumiNova AG, Schweiz
Publikationsnummer: HR02-1005493863, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
LumiNova AG, Schweiz, in Teufen (AR), CHE-104.307.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nemoto, Ikuyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Watanabe, Shinichi, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004703396, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
LumiNova AG, Schweiz, in Teufen (AR), CHE-104.307.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685150).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Albert, von Müllheim, in Teufen (AR), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Zeller, Albert Paul, von Müllheim, in Teufen (AR), Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Publikationsnummer: HR02-1004685150, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
LumiNova AG, Schweiz, in Teufen (AR), CHE-104.307.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nemoto, Mieko, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nemoto, Ikuyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Zeller, Elisabeth, von Flums, in Teufen (AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.