Auskünfte zu Admicasa Fondsleitung AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Admicasa Fondsleitung AG
- Admicasa Fondsleitung AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Admicasa Fondsleitung AG gehört zur Branche «Betreiben von Fondsmanagement» und ist aktuell aktiv.
- Im Management sind 7 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 04.09.2023.
- Am 15.04.2024 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-338.530.584 eingetragen.
- Es sind 21 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Admicasa Bauwerk AG, Admicasa Holding AG, Admicasa Management AG.
Management (7)
neueste Verwaltungsräte
Beat Langenbach,
Dr. Prof. Michael Claus Trübestein,
Thomas Stephan Bergmann,
Walter Antonio Keller
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Anna Blechschmidt,
Beat Langenbach,
Dr. Prof. Michael Claus Trübestein,
Thomas Stephan Bergmann,
Walter Antonio Keller
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.09.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.053.468-8
UID/MWST
CHE-338.530.584
Branche
Betreiben von Fondsmanagement
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung des Fondsgeschäftes, einschliesslich der Gründung, der Leitung, Verwaltung und des Vertriebs von kollektiven Kapitalanlagen, die Erbringung von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen, wie interne Sondervermögen, Anlagestiftungen und Investmentgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Fondsgeschäft für Dritte. Die Gesellschaft übt ihre Geschäftstätigkeit in der Schweiz aus. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen Staaten oder Wirtschaftsräume kann die Gesellschaft ihre Dienstleistungen auch im Ausland anbieten. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern, einschliesslich der Errichtung von Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder Vertretung und der Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke, andere dingliche Rechte und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, halten und veräussern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 07.09.2023 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Admicasa Fondsleitung Ltd
- Admicasa Fondsleitung SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Admicasa Fondsleitung AG
Publikationsnummer: HR02-1006008293, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Admicasa Fondsleitung AG, in Zürich, CHE-338.530.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Roland, von Flums, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blechschmidt, Anna, von Zürich, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005832494, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Admicasa Fondsleitung AG (Admicasa Fondsleitung SA) (Admicasa Fondsleitung Ltd), in Zürich, CHE-338.530.584, Giesshübelstrasse 40, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung des Fondsgeschäftes, einschliesslich der Gründung, der Leitung, Verwaltung und des Vertriebs von kollektiven Kapitalanlagen, die Erbringung von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen, wie interne Sondervermögen, Anlagestiftungen und Investmentgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Fondsgeschäft für Dritte. Die Gesellschaft übt ihre Geschäftstätigkeit in der Schweiz aus. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen Staaten oder Wirtschaftsräume kann die Gesellschaft ihre Dienstleistungen auch im Ausland anbieten. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern, einschliesslich der Errichtung von Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder Vertretung und der Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke, andere dingliche Rechte und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 1'400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'400'000.00.
Aktien:
1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Aktienregister eingetragene Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Register verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Csoport, Peter, von Richterswil, in Wädenswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knoblauch, Beat, von Winterthur, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Walter, von Niederhelfenschwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trübestein, Prof. Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergmann, Thomas, von Erschwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantner, Roland, von Flums, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.