Informazioni su Ralf Brot
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ralf Brot
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005146639, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Visit Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662668).
Statutenänderung:
17.03.2021.
Domizil neu:
Valé 199A, 7132 Vals.
Aktien neu:
41'200 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 41'200 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörger, Susanne, von Vals, in Vals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoffel, Kevin, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscharf, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3986039, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Norbert Theodor, von St. Martin, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Daniel, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Andreas, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Artemis, von St. Niklaus, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6988102, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sportbahnen Vals AG, in Vals, CH-350.3.005.503-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 11, Publ. 4015976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörger, Werner, von Vals, in Vals, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubert, Urs, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theus, Dr. Riet, von Felsberg und Thusis, in Ebmatingen (Maur), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Patrik, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Edgar, von St. Gallen, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Robert Stefan, von Vals, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gartmann, Norbert Theodor, von St. Martin, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Manuel, von Radelfingen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Daniel, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heis, Günther, von Samnaun, in Untervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.