Informazioni su Andreas Stephan Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Stephan Schmid
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Stephan Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005489327, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gannitobel GmbH, in Vals, CHE-252.955.580, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587806).
Domizil neu:
c/o Visit Vals AG, Talstation Valé 199A, 7132 Vals. Gemäss Erklärung vom 12.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Robert, von Vals, in Bonaduz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Tomaschett, Maurus , von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ADDISSA AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visit Vals AG (CHE-107.904.274), in Vals, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Sportbahnen Vals AG (CHE-107.904.274)];
Schmid, Andreas, von Vals, in Vals, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Stefan, von Vals, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4026587, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Gannitobel GmbH, in Vals, CHE-252.955.580, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Norbert, von St. Martin, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision, in Chur, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sportbahnen Vals AG (CHE-107.904.274), in Vals, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Sportbahnen Vals AG, in Vals, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Schmid, Andreas, von Vals, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Maurus , von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3986039, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Norbert Theodor, von St. Martin, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Daniel, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Andreas, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Artemis, von St. Niklaus, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas + Cabernard AG (CHE-106.399.072), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.