Informazioni su Susanne Jörger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Jörger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005146639, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Visit Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662668).
Statutenänderung:
17.03.2021.
Domizil neu:
Valé 199A, 7132 Vals.
Aktien neu:
41'200 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 41'200 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Ralf, von Cazis, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörger, Susanne, von Vals, in Vals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoffel, Kevin, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscharf, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004641902, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sportbahnen Vals AG, in Vals, CHE-107.904.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588802).
Statutenänderung:
18.05.2019.
Firma neu:
Visit Vals AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt einerseits die Entwicklung und den Betrieb von Tourismusinfrastrukturen und -angeboten, insbesondere Skigebiet, Wanderwege, touristische Parkanlagen, Informations- und Buchungsinfrastrukturen und Veranstaltungen in Vals. Andererseits unterstützt die Gesellschaft die Tourismusbetriebe in Vals im Bereich der Vermarktung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Robert Stefan, von Vals, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Manuel, von Radelfingen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truffer, Artemis, von St. Niklaus, in Vals, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Erich, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörger, Susanne, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Ruth, von Wettingen, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Albert, von Niederbipp, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stefan, von Vals, in Vals, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, mit Kollektivprokura zu zweien.