Reports for Ursula Johanna Pfister-Kreis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Johanna Pfister-Kreis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2034993, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein KiTa im Andreaspark, in Zürich, CHE-112.976.121, Verein (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889172).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins ist die Führung einer oder mehrer Kindertagesstätte(n) in der Schweiz. Diese Kindertagesstätten sollen Kindern ab 4 Monaten bis zum Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten.
Das heisst:
- Die Kindertagesstätte soll Kinder aufnehmen, deren Eltern bzw. Mütter/Väter sich aus irgendwelchen Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können. - Die Kindertagesstätte steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Kinderkrippen-Taxen (Elternbeiträge), Zuwendungen Privater (z.B. Schenkungen, Spenden, Legate), Beiträgen und Subventionen öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie aus ausserordentlichen Erträgen (Erlös aus Veranstaltungen, Kapitalerträge). [bisher: Mittel: Jahresbeitrag].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahmadi, Zahra, iranische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Reinhold, von Obererlinsbach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Stv. Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister-Kreis, Ursula Johanna, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metesi Kargacin, Antonija, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: italienische Staatsangehörige];
Cosovic, Snezana, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Eric, von Erlinsbach SO, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Obererlinsbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6889172, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein KiTa im Andreaspark, in Zürich, CH-020.6.001.019-5, Verein (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6229790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister-Kreis, Ursula Johanna, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5341530, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kinderkrippe/Tagesspielgruppe 'Chinderhuus Sunneblüemli', in Zürich, CH-020.6.001.019-5, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 20, Publ. 3434544).
Statutenänderung:
18.07.2006, 10.01.2008, 23.04.2009.
Name neu:
Verein KiTa im Andreaspark.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins ist die Führung einer oder mehrer Kindertagesstätte(n) in Zürich. Diese Kindertagesstätten sollen Kindern ab 4 Monaten bis zum Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten.
Das heisst:
- Die Kindertagesstätte soll Kinder aufnehmen, deren Eltern bzw. Mütter/Väter sich aus irgendwelchen Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können. - Die Kindertagesstätte steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung und Vorstand von maximal 5 Mitgliedern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Fritz Paul, von Kölliken, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tretinjak-Metesi Kargacin, Antonija, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassierin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Pfister-Kreis, Ursula Johanna, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ahmadi, Zahra, iranische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Eric, von Obererlinsbach, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Reinhold, von Obererlinsbach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Stv. Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.