Reports for Eric Pfister
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Eric Pfister
Holdings
Newest SOGC notifications: Eric Pfister
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2222473, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein KiTa im Andreaspark, in Zürich, CHE-112.976.121, Verein (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2034993).
Domizil neu:
Bachmannweg 17, 8046 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cosovic, Snezana, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Eric, von Erlinsbach SO, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metesi Kargacin, Antonija, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2069665, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Spitex Nord Stern, in Zürich, CHE-485.421.263, Bachmannweg 17, 8046 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2015.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Versorgung der Bevölkerung von der Schweiz mit zeitgemässen und bedarfsgerechten spitalexternen Diensten. Er erfüllt damit eine Aufgabe der öffentlichen Hand und in deren Auftrag.
Mittel:
Gemeinde, Staats- und Bundesbeiträge;
der Ertrag aus verrechneten Leistungen;
Zuweisungen von gemeinnützigen und kirchlichen Institutionen;
freiwillige Spenden, Vermächtnisse und Legate.
Eingetragene Personen:
Metesi, Antonija, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hübscher, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Pfister, Eric, von Erlinsbach SO, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 2034993, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein KiTa im Andreaspark, in Zürich, CHE-112.976.121, Verein (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889172).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins ist die Führung einer oder mehrer Kindertagesstätte(n) in der Schweiz. Diese Kindertagesstätten sollen Kindern ab 4 Monaten bis zum Kindergartenalter eine pädagogisch gute familienergänzende Betreuung während des Tages bieten.
Das heisst:
- Die Kindertagesstätte soll Kinder aufnehmen, deren Eltern bzw. Mütter/Väter sich aus irgendwelchen Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können. - Die Kindertagesstätte steht allen Kindern offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhältnissen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Kinderkrippen-Taxen (Elternbeiträge), Zuwendungen Privater (z.B. Schenkungen, Spenden, Legate), Beiträgen und Subventionen öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie aus ausserordentlichen Erträgen (Erlös aus Veranstaltungen, Kapitalerträge). [bisher: Mittel: Jahresbeitrag].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahmadi, Zahra, iranische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Reinhold, von Obererlinsbach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Stv. Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister-Kreis, Ursula Johanna, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metesi Kargacin, Antonija, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: italienische Staatsangehörige];
Cosovic, Snezana, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Eric, von Erlinsbach SO, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Obererlinsbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung].