Reports for Antonija Metesi Kargacin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonija Metesi Kargacin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2720521, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein KiTa im Andreaspark, in Zürich, CHE-112.976.121, Verein (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222473).
Name neu:
Verein KiTa im Andreaspark in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.03.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metesi Kargacin, Antonija, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2222473, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein KiTa im Andreaspark, in Zürich, CHE-112.976.121, Verein (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2034993).
Domizil neu:
Bachmannweg 17, 8046 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cosovic, Snezana, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Eric, von Erlinsbach SO, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metesi Kargacin, Antonija, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2069665, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Spitex Nord Stern, in Zürich, CHE-485.421.263, Bachmannweg 17, 8046 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2015.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Versorgung der Bevölkerung von der Schweiz mit zeitgemässen und bedarfsgerechten spitalexternen Diensten. Er erfüllt damit eine Aufgabe der öffentlichen Hand und in deren Auftrag.
Mittel:
Gemeinde, Staats- und Bundesbeiträge;
der Ertrag aus verrechneten Leistungen;
Zuweisungen von gemeinnützigen und kirchlichen Institutionen;
freiwillige Spenden, Vermächtnisse und Legate.
Eingetragene Personen:
Metesi, Antonija, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hübscher, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Pfister, Eric, von Erlinsbach SO, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.