Auskünfte zu Anton Zaugg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Zaugg
Publikationsnummer: 6270010, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 3, Publ. 4954740).
Firma neu:
IBEG Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4734862, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung für das Kader des Treuhandbüro Gallus Keel, in Bolligen, CH-035.7.016.117-9, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2002, S. 3, Publ. 330302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Anton, von Trub, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keel, Gallus, von Rebstein, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bolla, Claudio, von Acquarossa, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Beatrice, von Muri bei Bern, in Kirchlindach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kitra Treuhand GmbH (CH-035.4.003.334-7), in Kirchlindach, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2760298, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Keel Treuhand AG, in Bolligen, CH-035.3.029.039-1, Führung eines Treuhand- und Revisionsbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2001, S. 2543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Bolla, Claudio, von Acquarossa, in Ortschwaben (Meikirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift.