Auskünfte zu Yashar Moradi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yashar Moradi
Publikationsnummer: HR02-1006069517, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 101 vom 28.05.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 21'772 vom 23.05.2024 Bimondis AG, in Zürich, CHE-142.368.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2024, Publ. 1006040969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moradi, Yashar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Yashar, Moradi].
Publikationsnummer: HR02-1006040969, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bimondis AG, in Zürich, CHE-142.368.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayerhöfer, Jan Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bell, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beermann, Marc, von Basse-Allaine, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Yashar, Moradi, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005804841, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bimondis AG, in Zürich, CHE-142.368.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yashar, Moradi, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.