Auskünfte zu Thomas Wobmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Wobmann
Publikationsnummer: HR02-1005502742, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ASAFCO SA, in Baar, CHE-104.824.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005451095).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wobmann, Thomas, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004974026, Handelsregister-Amt Zug, (170)
De Toren Holding AG, in Baar, CHE-172.408.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727313).
Statutenänderung:
27.08.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Badertscher Rechtsanwälte AG, Grafenauweg 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb und Veräusserung sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, insbesondere alle Beteiligungen im Zusammenhang mit dem Weingut De Toren in Südafrika;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Albert Cornelis, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wobmann, Thomas, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweri, Cédric Nicolas, von Koblenz, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cancun (MX)];
Dörig, Markus Franziskus, von Appenzell, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebinger, Frank, von Wäldi, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Daniel Robert, von Tobel-Tägerschen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004965641, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Man Made AG, in Zürich, CHE-263.926.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweri, Cédric, von Koblenz, in Cancún (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wobmann, Thomas, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchia, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.