Auskünfte zu Stacy Wirth-Hinton
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stacy Wirth-Hinton
Publikationsnummer: 2865171, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Association of Graduate Analytical Psychologists (AGAP), in Zürich, CHE-112.272.379, Verein (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1921985).
Statutenänderung:
22.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Punnett, Audrey, amerikanische Staatsangehörige, in Fresno (CA/US), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halliday, Shirley, kanadische Staatsangehörige, in Vancouver (CA), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Short, Susanne, amerikanische Staatsangehörige, in New York City (NY/US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Evetts-Secker, Josephine, britische Staatsangehörige, in Lythe, Whitby (UK), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britische Staatsangehörige, Präsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirth-Hinton, Stacy, von Zürich, in Rüdlingen, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hyder, Scott William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubrecht, Winona E., amerikanische Staatsangehörige, in York Harbor (ME/US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stienstra, Margaret Bush, amerikanische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anguelova Meier, Galina, von Winterthur, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1215147, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Association of Graduate Analytical Psychologists (AGAP), in Zürich, CH-020.6.000.911-2, Verein (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6750880).
Statutenänderung:
18.08.2013.
Zweck neu:
Entwicklung der Analytischen Psychologie;
Förderung der Mitglieder in beruflicher Hinsicht;
zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke kann der Verein sich an einem Ausbildungsprogramm des C.G. Jung-Institutes Zürich beteiligen und/oder sich an einem anderen derartigen Ausbildungsprogramm in der Schweiz beteiligen. Er kann aber auch im Kanton Zürich ein Ausbildungsprogramm gemäss den Anforderungen der IAAP führen;
der Verein ist Mitglied der IAAP und unterhält Beziehungen zu anderen Organisationen der Analytischen Psychologie;
er verpflichtet seine Mitglieder zur Einhaltung der Standesregeln der AGAP und ergreift die vorgesehenen Massnahmen im Falle der Verletzung der Standesregeln durch Mitglieder;
der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth-Hinton, Stacy, amerikanische Staatsangehörige, in Rüdlingen, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Desteian, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saint Paul (MN/US), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopecky, Helga, von Montricher, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Evetts-Secker, Josephine, britische Staatsangehörige, in Lythe, Whitby (UK), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Punnett, Audrey, amerikanische Staatsangehörige, in Fresno (CA/US), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halliday, Shirley, kanadische Staatsangehörige, in Vancouver (CA), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Körner, Waltraut, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moreau, Kathleen, amerikanische Staatsangehörige, in Bryan (OH/US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Short, Susanne, amerikanische Staatsangehörige, in New York City (NY/US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmer, Ursula, von Oberrieden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boéthius, Stefan, von Küsnacht ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6571020, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seefeld-Tanzprojekt, in Zürich, CH-020.7.903.789-6, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256720). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth-Hinton, Stacy, von Zürich, in Rüdlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.