Auskünfte zu Karin Werren-Linder
Neueste SHAB-Meldungen: Karin Werren-Linder
Publikationsnummer: HR02-1005738423, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Werren Treuhand GmbH, in Thun, CHE-114.592.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toma Consulting GmbH (CHE-109.536.023), in Grosshöchstetten, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Toma, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren-Linder, Karin, von Diemtigen und Linden, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6298030, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KMU Consulting GmbH, in Thun, CH-092.4.018.111-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 4, Publ. 4874898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmeyer-Frei, Christiane, von Münchwilen AG, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Werren-Linder, Karin, von Diemtigen und Linden, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeyer, Jörg, von Münchwilen AG, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Heimberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4874898, Handelsregister-Amt Bern, (36)
KMU Consulting GmbH, in Thun, CH-092.4.018.111-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 5, Publ. 3817462).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Start-up, Treuhand, Wirtschaftsprüfung und -beratung, Steuerberatung, Kommunikation, Marketing, Finanz- und Budgetplanung, Coaching sowie Zeit- und Geldmanagement für Unternehmungen. Die Gesellschaft ist im Weiteren in der Beratung von Finanzgeschäften tätig und kann alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erbringen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, diese Zwecke zu erreichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeyer, Jörg, von Münchwilen AG, in Heimberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Waldmeyer-Frei, Christiane, von Münchwilen AG, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Werren-Linder, Karin, von Diemtigen und Linden, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].