Auskünfte zu Verena Weiss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Verena Weiss
Publikationsnummer: 6045352, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Franz Weiss AG, in Zürich, CH-020.3.928.484-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 32, Publ. 4829840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Franz, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Verena, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Christoph, von Basel, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss Rüfli, Gabriela, von Basel und Lengnau BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Weiss Juwelier AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.8 vom 12.1.1989, S.134).
Statutenänderung:
14.6.1996, 22.8.1996.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssmüller, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Neuheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Franz, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Worb);
Weiss, Verena, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Worb);
Fintreu AG, in Zug, Revisionsstelle.