Auskünfte zu Ute Wälti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ute Wälti
Publikationsnummer: 4345326, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Solidaritäts- und Ausbildungsstiftung des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), in Zürich, CH-020.7.000.399-3, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2002, S. 21, Publ. 404148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Urs, von Eschlikon, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Walter, von Mosnang, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Ute, von Innertkirchen, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, Franziska, von Fislisbach, in Baden, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochheimer, Doris, von Savosa, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Urs, von Bellikon, in Full-Reuenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli, Markus, von Utzenstorf, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Monika, von Basel, in Duggingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villommet, René, von Payerne, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Ivo, von Schwyz, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Solidaritäts- und Ausbildungsstiftung des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 22, Publ. 341152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husi, Max, von Binningen, Olten und Wangen bei Olten, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Werner, von Wyssachen, in Ins, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Ruth, von Luzern, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Edith, von Wyssachen, in Fribourg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Pius, von Ermensee, in Altwis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Ute, von Innertkirchen, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horn];
Zingg, Anna Katharina, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sozial- und Ausbildungsfonds des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), in Zürich, c/o LCH Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Sekretariat, Ringstrasse 54, 8057 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.2.1991.
Zweck:
In erster Linie Ausrichtung von Unterstützungen (Gaben und Darlehen) an Personen gemäss näherer Umschreibung in der Stiftungsurkunde, wenn diese infolge Krankheit, Invalidität oder wegen besonderer persönlicher oder familiärer Verhältnisse in eine finanzielle Not geraten;
Unterstützung für die Erziehung oder Ausbildung von Waisen verstorbener Mitglieder;
Ausrichtung von Beiträgen an andere Wohlfahrtseinrichtungen des LCH, soweit diese Anspruch auf Steuerbefreiung haben;
Unterstützung besonderer sozial-präventiver Massnahmen, welche geeignet sind, soziale Notlagen zu vermeiden bzw. das soziale Stützungsnetz in der Gesellschaft zu verbessern;
Ausrichtung von Ausbildungsvorschüssen.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 7 Mitgliedern. Errichtung durch Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 28.02.1991.
Eingetragene Personen:
Husi, Max, von Binningen, Olten und Wangen bei Olten, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Urs, von Eschlikon, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Werner, von Wyssachen, in Ins, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Ruth, von Luzern, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Edith, von Wyssachen, in Fribourg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Ute, von Innertkirchen, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Anna Katharina, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Walter, von Mosnang, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.