Auskünfte zu Christian Martin Vondruska
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Martin Vondruska
Publikationsnummer: HR02-1004817812, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
sailing4u.ch gmbh, in Küsnacht (ZH), CHE-110.245.897, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, S.0, Publ. 1237043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vondruska, Christian, von Arbon, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Michael, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1237043, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
sailing4u.ch gmbh, in Zollikon, CHE-110.245.897, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6179788).
Statutenänderung:
02.12.2013.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Boglernstrasse 7a, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung des Segelsportes, insbesondere durch die Durchführung von Informations- und Wassersportveranstaltungen, Kursen und Törns sowie die Teilnahme und Ausrichtung von und an Regattaanlässen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Michael, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Langnau im Emmental, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Vondruska, Christian, von Arbon, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 6618596, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Flying Digicam GmbH, in Zollikon, CH-020.4.040.444-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 41, Publ. 5122646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Sylvia, von Sennwald, in Zollikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vondruska, Christian Martin, von Arbon, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].