Auskünfte zu Cécile von Rütte
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Cécile von Rütte
Publikationsnummer: 4024968, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Genossenschaft TRIBE, in Solothurn, CH-260.5.000.041-1, Auf der Grundlage der Selbstverwaltung ihren Mitgliedern Geschäfts- und Wohnräume für kommerzielle Tätigkeiten zu vermieten usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2004, S. 10, Publ. 2096316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rütte, Cécile, von Bern, in Bellach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Mike, von Basel, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Heidi, von Bätterkinden, in Solothurn, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2174202, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
'Lebendiger Landhausquai GmbH', in Solothurn, Initiiert und unterstützt Projekte, die bezwecken, den Landhausquai in Solothurn und das angrenzende Aareufer zu einem Ort der Begegnung werden zu lassen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.1998, S. 5573).
Firma neu:
'Lebendiger Landhausquai GmbH' in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Roland, von Lohn SO und Biberist, in Langendorf, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Zuchwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dahinden, Peter, von Schüpfheim, in Bern, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rütte, Cécile, von Bern, in Bellach, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
"Lebendiger Landhausquai GmbH", Solothurn.
Domizil:
Kreuzgasse 4, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.06.1998.
Zweck:
Initiiert und unterstützt Projekte, die bezwecken, den Landhausquai in Solothurn und das angrenzende Aareufer zu einem Ort der Begegnung werden zu lassen. Solche Projekte können namentlich die Errichtung eines Ufersteges mit einem dazugehörigen Aare Café sowie die Organisation kultureller Veranstaltungen und anderer Aktivitäten sein;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF50'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Genossenschaft Kreuz, Solothurn, in Solothurn, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF24'000;
Fata Morgana, in Bern, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF6'000;
Genossenschaft Tribe Music, in Solothurn, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF6'000;
Rothus AG, in Solothurn, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF5'000;
Meyer, Hansruedi, Heimat Villmergen, in Rüttenen, Gesellschafter, Stammanteil: CHF2'000;
Thomi, Christian, Heimat Oberburg, in Tscheppach, Gesellschafter, Stammanteil: CHF5'000;
Frey, Dieter, Heimat Langendorf, in Solothurn, Gesellschafter, Stammanteil: CHF2'000;
Dahinden, Peter, Heimat Schüpfheim, in Bern, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Roland, Heimat Lohn SO, Biberist, in Zuchwil, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütte, Cécile, Heimat Bern, in Bellach, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien.