Auskünfte zu Marco Urech
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Urech
Publikationsnummer: 2097183, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bergsee GmbH, bisher in Altnau, CHE-112.458.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 17, Publ. 4752830).
Gründungsstatuten:
21.07.2005.
Statutenänderung:
31.03.2015.
Firma neu:
Primavera Services GmbH.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Herisauer Strasse 65, 9015 St. Gallen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art sowie Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Vorkaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moretti, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rudolf, Jürg, von Flims, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Urech, Marco, von Hallwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Alessandro, Luciano Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4752830, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Bergsee GmbH, in Altnau, CH-440.4.018.341-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2005, S. 11, Publ. 2955998).
Statutenänderung:
21.10.2008.
Vorkaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moretti, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--];
Rudolf, Jürg, von Flims, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.--];
Urech, Marco, von Hallwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.--].
Publikationsnummer: 2955998, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Bergsee GmbH, in Altnau, CH-440.4.018.341-3, Unterdorfstrasse 16, 8595 Altnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2005.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Import und Export sowie Beratung (Consulting & Schulung) mit den Kernkompetenzen Marine und Marketing/Werbung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Moretti, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Rudolf, Jürg, von Flims, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Urech, Marco, von Hallwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.