Auskünfte zu Christoph Urech
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Urech
Publikationsnummer: 2155067, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gerätevermietung Urech GmbH, in Aarau, CHE-111.736.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7031174).
Firma neu:
Gerätevermietung Urech GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Christoph Urech, Schönenwerderstrasse 45, 5000 Aarau.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.03.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Christoph, von Seon, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6065294, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Gerätevermietung Urech GmbH, in Eppenberg-Wöschnau, CH-400.4.025.610-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 21, Publ. 5412838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läubli-Haunolder, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Ammerswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Christoph, von Seon, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publikationsnummer: 5661216, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Theisen Baumaschinen Mietpark GmbH, in Regensdorf, CH-020.4.036.936-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 30, Publ. 5606488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Christoph, von Seon, in Erlinsbach AG, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Marco, von Eptingen, in Gelterkinden, Direktor, mit Einzelunterschrift.