Auskünfte zu Armin Troxler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Armin Troxler
Publikationsnummer: 4783732, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Zentralschweizerischer Milchkäuferverband ZMKV, in Luzern, CH-100.5.008.228-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2007, S. 10, Publ. 3967726).
Statutenänderung:
16.04.2008.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Neu eintretende Mitglieder sind verpflichtet, ein von der GV festgelegtes Eintrittsgeld in Form eines zinslosen Darlehens zu leisten.] [gestrichen: Pflichten: Mitglieder sind verpflichtet, einen von der GV festzusetzenden Jahresbeitrag zu bezahlen.].
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Gottfried, von Beckenried, in Wolfenschiessen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Armin, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Werder, Josef, von Hünenberg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Roman, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Refiba Treuhand AG, in Bern (CH-217.0.140.159-9), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4639872, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse des Zentralschweizerischen Milchkäuferverbandes (ZMKV), in Luzern, CH-100.7.008.229-2, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 10, Publ. 4082898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Gottfried, von Beckenried, in Wolfenschiessen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Armin, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aschwanden-Herger, Hans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Werder, Josef, von Hünenberg, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Roman, von Entlebuch und Escholzmatt, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG, in Luzern].
Publikationsnummer: 3573202, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Zentralschweizerischer Milchkäuferverband ZMKV, in Luzern, CH-100.5.008.228-0, Allseitige Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen, berufstechnischen und sozialen Interessen der Mitglieder als selbständige Milchkäufer in gemeinsamer Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 31.12.2002, S. 14, Publ. 794318).
Statutenänderung:
18.04.2006.
Zweck neu:
Allseitige Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen, berufstechnischen und sozialen Interessen der Mitglieder als selbständige, gewerbliche Milch- und Käse-Spezialisten in gemeinsamer Selbsthilfe;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken.
Publikationsorgan neu:
SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Armin, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwegler, Franz, von Sempach und Willisau, in Sempach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Sempach und Willisau-Land].