Auskünfte zu Peter Trawitzki
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Trawitzki
Publikationsnummer: HR02-1005963531, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
NatürlichEnergie Swiss NES GmbH, in Laufenburg, CHE-320.265.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005961122).
Statutenänderung:
06.02.2024.
Firma neu:
naturenergie holding GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind die Erzeugung, die Beschaffung (einschliesslich Import), der Vertrieb, der Handel und die Belieferung mit Erdgas, Strom, Wärme und Biomethan. Dies beinhaltet auch Tätigkeiten, die für Planung, Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen (auch im Rahmen eines Contractings) erforderlich sind sowie die Erbringung damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft eine Beteiligung an Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafterinnen und Gesellschafter können nach Wahl der Geschäftsführung gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Anteilbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Gesellschafterinnen und Gesellschafter erfolgen.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trawitzki, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoyer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zell im Wiesental (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kothe, Simon Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zurzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004980714, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
NatürlichEnergie Swiss NES GmbH, in Laufenburg, CHE-320.265.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trawitzki, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Sisseln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1308425, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kraftwerk Utzenstorf AG, in Utzenstorf, CHE-115.107.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 4, Publ. 5988386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trawitzki, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhaus, Patrick, von St. Ursen, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaum, Maurice, von Schlosswil, in Rotkreuz (Risch), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Thomas, von Mühleberg, in Rapperswil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Hans Jürg, von Bülach, in Linden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchi, Gilles Jean-Luc André, von Guttet-Feschel, in Eschlikon TG (Eschlikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Manuel, von Thunstetten, in Pieterlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.