Auskünfte zu Robert Timko
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Timko
Publikationsnummer: 3598789, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maxi Consulting GmbH, in Rothenburg, CHE-110.051.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2417053).
Firma neu:
Maxi Consulting GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid des Einzelrichters des Bezirksgerichts Hochdorf, Abteilung 1, vom 23.05.2017 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timko, Robert, slowakischer Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern].
Publikationsnummer: 2417053, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Max Service GmbH, in Kriens, CHE-110.051.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1167133).
Statutenänderung:
01.10.2015.
Firma neu:
Maxi Consulting GmbH.
Sitz neu:
Rothenburg.
Domizil neu:
Buzibachstrasse 43, 6023 Rothenburg.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Finanzen;
Vertrieb von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten;
Beteiligungen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Protic-Djuric, Jelena, von Disentis/Mustér, in Kriens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timko, Robert, slowakischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2364145, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
M. & N. Baugeschäft GmbH, in Luzern, CHE-326.321.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 12, Publ. 6022586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stevanovic, Nenad, serbischer Staatsangehöriger, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gudelj, Mato, kroatischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timko, Robert, slowenischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.