Auskünfte zu Toru Takamiya
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Toru Takamiya
Publikationsnummer: HR02-1005214606, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Occlutech Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.329.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risch, Christian, von Dörflingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takamiya, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dicander Alexandersson, Marianne Charlotta, schwedische Staatsangehörige, in Sävedalen (SE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harild, Mette-Marie Sonne, dänische Staatsangehörige, in Naerum (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levander, Marie Helena, genannt Helena, schwedische Staatsangehörige, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussier, Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Écaussinnes (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1561991, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Occlutech Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.329.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554225).
Statutenänderung:
26.05.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 3'433'830.00 [bisher: CHF 3'421'390.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'433'830.00 [bisher: CHF 3'421'390.00].
Aktien neu:
3'433'830 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'421'390 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2014 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 26.05.2014 gemäss Beschluss vom 26.05.2014: Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 124'132.00, wofür 12'440 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1.000 ausgegeben werden. [gestrichen: Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[Streichung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 13.12.2012/24.04.2013]. [gestrichen: Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.12.2012 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wird mit Beschluss vom 24.04.2013 geändert.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-290.3.001.385-5), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Christian, von Dörflingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Peters, Tor, schwedischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takamiya, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.