Auskünfte zu Peter Suter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Suter
Publikationsnummer: HR02-1005305321, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
APD-Addimat AG, in Wettingen, CHE-107.451.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Peter, von Gipf-Oberfrick, in Würenlos, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Michael Ulrich, von Glarus Nord, in Beinwil (Freiamt), mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: HR02-1004523919, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
APD-Addimat AG, in Wettingen, CHE-107.451.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1571297).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Peter, von Gipf-Oberfrick, in Würenlos, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2002920, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
APD-Addimat AG, bisher in Wallisellen, Handel mit technischen Geräten für das Gastgewerbe und Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5572).
Gründungsstatuten:
04.02.1993.
Statutenänderung:
30.10.2003.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Etzelmatt 5, 5430 Wettingen.
Zweck:
Handel mit technischen Geräten für das Gastgewerbe und Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Werner, von Eggiwil, in Grosshöchstetten, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Peter, von Gipf-Oberfrick, in Würenlos, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bischof Treuhand & Revision AG, in Niederhasli, Revisionsstelle [wie bisher];
Langenegger, Anton, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.