Auskünfte zu Jürg Sturzenegger
Einträge zum Namen Jürg Sturzenegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Sturzenegger
Publikationsnummer: 3665191, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spremo AG, in Thalwil, CHE-102.650.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2975763). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 10.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturzenegger, Jürg, von Hemberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2975763, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spremo AG, in Thalwil, CHE-102.650.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2015, Publ. 2333749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Livio, von Poschiavo, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kesseli, Albert, von Gams, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleinert, Balthasar, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Jürg, von Hemberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2333749, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spremo AG, in Zürich, CHE-102.650.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, Publ. 7018196).
Statutenänderung:
12.08.2015.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Livio D. Zanetti, Südstrasse 12, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Überbauung von Grundstücken, An- und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften, Liegenschaftenverwaltungen, sowie Beteiligungen an ähnlichen Unternehmungen und Durchführung der hierzu notwendigen Finanzoperationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz geb. Sprenger, Lotte Annemarie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Jürg, von Hemberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Livio, von Poschiavo, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].