Auskünfte zu Oliver Strijbis
Neueste SHAB-Meldungen: Oliver Strijbis
Publikationsnummer: 3194939, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Principe Consulting GmbH, in Maur, CHE-182.032.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6395908).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Giessenstrasse 11, Dietikon, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Erbringung von Consultingdienstleistungen, Treuhandgeschäfte aller Art, Buchhaltungen, Vermittlung und Beratung von Versicherungen, Vorsorge- und Pensionsplanung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strijbis, Oliver, von Erlenbach ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PREDIMARK ANS (988 945 730), in Bergen (NO), Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rachow, Lucas, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollich, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wildhaber, Giuliano, von Flums, in Lütisburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6395908, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Principe Consulting GmbH, in Maur, CH-020.4.046.090-8, Hubrainstrasse 5, 8124 Maur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Wahl- und Abstimmungsprognosen für die Schweizer Politik sowie die Erbringung von Consultingdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alle vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Strijbis, Oliver, von Erlenbach ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PREDIMARK ANS (988 945 730), in Bergen (NO), Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rachow, Lucas, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00.