Auskünfte zu André Stalder
Einträge zum Namen André Stalder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Stalder
Publikationsnummer: 7090472, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Restaurantbetriebe Banco AG, in Baden, CHE-108.839.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2007, S. 2, Publ. 4172784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Gerda, von Bülach, in Baden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, André, von Grosswangen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Franz, von Grosswangen, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röösli, Sabine, von Schüpfheim, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3991092, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Restaurantbetriebe Banco AG, in Baden, CH-400.3.018.107-5, Erstellung und Betrieb von Restaurants, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 2, Publ. 3196012).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Zweck neu:
Erstellung und Betrieb von Restaurants;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.
Aktien neu:
855 Namenaktien zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien) und 3'645 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stammaktien) [bisher: 450 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Andreas, von Bülach, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Felber, Dr. Urs, von Egerkingen, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Gerda, von Bülach, in Baden, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stalder, André, von Grosswangen, in Baden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AS & T Attenhofer Steuerberatung & Treuhand, in Bad Zurzach, Revisionsstelle [bisher: AS & T Attenhofer Steuerberatung & Treuhand, in Zurzach].
Publikationsnummer: 3948530, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Avaras Consulting AG(Avaras Consulting SA) (Avaras Consulting Ltd), bisher in Baar, CH-170.3.030.301-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 20).
Gründungsstatuten:
09.01.2007.
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
Avaras Holding AG.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Badstrasse 9a, 5400 Baden.
Zweck neu:
Erwerb und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen;
kann sich an Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Garantien gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Manuel R., von Zürich und Luzern, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, André, von Grosswangen, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
AS & T Attenhofer Steuerberatung & Treuhand, in Bad Zurzach, Revisionsstelle.