Auskünfte zu Michael Speckmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Speckmann
Publikationsnummer: 6850372, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Take Five Productions Immobilien GmbH, bisher in Luzern, CH-100.4.021.353-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, Publ. 6306994).
Gründungsstatuten:
22.05.1998.
Statutenänderung:
04.09.2012.
Sitz neu:
Birmenstorf AG.
Domizil neu:
Oberzelglistrasse 18, 5413 Birmenstorf AG.
Zweck neu:
Erwerb und Veräusserung von Grundstücken und Immobilien im In- und Ausland;
kann Grundstücke und Immobilien verwalten, vermieten, vermitteln und belasten, Darlehen von Kreditinstituten sowie von Gesellschaften und Privatinvestoren aufnehmen, sowie Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nager, Andreas, von Zürich und Realp, in Küssnacht SZ, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Speckmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abundare AG (CHE-208.673.600)[CH-400.3.034.619-0], in Birmenstorf AG, Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lampreu, Giovanni, von Birmenstorf AG, in Birmenstorf AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6306994, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Take Five Productions GmbH, in Luzern, CH-100.4.021.353-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6123116).
Statutenänderung:
05.08.2011.
Firma neu:
Take Five Productions Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Erwerb und Veräusserung von Grundstücken und Immobilien;
Verwaltung, Vermietung, Vermittlung und Belastung von Grundstücken und Immobilien;
Gewährung von Darlehen;
Aufnahme von Darlehen von Kreditinstituten sowie Gesellschaftern und Privatinvestoren;
Beteiligungen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 22.05.1998 übernahm die Gesellschaft von Andreas Nager, von Zürich und Realp, in Merlischachen, Gemeinde Küssnacht am Rigi, und von Markus Wyss, von Wynigen, in Kastanienbaum, Gemeinde Horw, Sachwerte (Mobiliar und Inventar) gemäss separater Liste im Werte und zum Preise von CHF 123'200.--, wovon CHF 15'000.-- an das Stammkapital angerechnet wurden.].[gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Markus, von Wynigen, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nager, Andreas, von Zürich und Realp, in Küssnacht SZ, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Speckmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.