Auskünfte zu Johannes Christoph Schmid
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johannes Christoph Schmid
Publikationsnummer: HR02-1006128881, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Exelor AG, in Ittigen, CHE-291.694.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952701).
Firma neu:
Exelor AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Daniel Giezendanner, Blumenmatt 9, 2572 Mörigen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2024 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 29.08.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Hans Jörg, von Sumiswald, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Johannes, von Schönholzerswilen, in Wolfhausen (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger Treuhand AG (CHE-106.931.736), in Biberist, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giezendanner, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004824986, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Baumwerk Produkte AG, in Zug, CHE-171.849.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, S.0, Publ. 1801871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Johannes Christoph, von Schönholzerswilen, in Balm bei Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Christian Jürg, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004781540, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Travel Commerce Solutions AG, bisher in Zürich, CHE-260.867.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477315).
Statutenänderung:
04.11.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o RA Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, namentlich für die Reisebranche;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shrivastava, Manish, von Dietlikon, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Schönholzerswilen, in Stallikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Johannes, von Schönholzerswilen, in Balm bei Günsberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].