Auskünfte zu Hans Schläpfer
Einträge zum Namen Hans Schläpfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Schläpfer
Publikationsnummer: HR02-1004791154, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
JET Tageslichttechnik AG, bisher in Walzenhausen, CHE-425.994.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712101).
Statutenänderung:
17.12.2019.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 4663 Aarburg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen auch durch Publikation im SHAB erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Hans, von Herisau, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Oberdorf (SO), in Aeschi (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trottmann, Christoph, von Rottenschwil, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6694382, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
JET Tageslichttechnik AG, in Walzenhausen, CH-300.3.017.422-9, Weid 1227, 9428 Walzenhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Tageslichtsystemen, Verglasungen, Rauch- und Wärmeabzugsgeräten sowie deren Wartung und Unterhalt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kessels, Gerard Vincent, niederländischer Staatsangehöriger, in Venlo (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schläpfer, Hans, von Herisau, in Walzenhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wieting, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5493586, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ernst Schweizer AG, Metallbau, in Hedingen, CH-020.3.923.489-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S. 31, Publ. 5470446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitzer, Maja, von Erlenbach ZH und Trub, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schläpfer, Hans, von Herisau, in Walzenhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Schwanden GL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dussin, Gianmario, italienischer Staatsangehöriger, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häsler, Martin, von Winterthur, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher:von Lauterbrunnen].