Auskünfte zu Xaver Schelbert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Xaver Schelbert
Publikationsnummer: 3240323, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516619).
Statutenänderung:
25.11.2016.
Firma neu:
ebs Energie AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Ruedi, von Schwyz, in Steinen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3523360, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Landi Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.000.336-8, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2004, S. 10, Publ. 2561158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucheli, Franz, von Ruswil, in Brunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laimbacher, Richard, von Schwyz, in Seewen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichmuth, Dominik, von Oberiberg, in Seewen SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ming, Josef, von Lungern, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Elektrizitätswerk des Bezirkes Schwyz, in Schwyz, Nutzbarmachung und Nutzung der Wasserkräfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisa Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle;
Betschart-Schelbert, Adolf, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Othmar, von Ingenbohl, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler-Bruhin, Luise, von Muotathal, Tuggen, Schübelbach, in Rickenbach SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märchy, Josef, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Christoph, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle.