Auskünfte zu Hans-Peter Schaffner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Peter Schaffner
Publikationsnummer: 1309325, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Zollikofen, CHE-109.989.117, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618142).
Name neu:
Stiftung Barbara Christiane Koch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 03.12.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Heidi, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer Greub, Yolanda, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Zollikofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3526440, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Bern, CH-035.7.031.173-1, Unterstützung von Projekten und Institutionen, die eine naturnahe und gerechte Welt anstreben usw., Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 3, Publ. 951606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Barbara Christiane, von Niederrohrdorf, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Jenzer Rindlisbacher, Yolanda, von Lützelflüh, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Heidi, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Hans-Leo, von Walenstadt, in Rüfenacht BE (Worb), Revisor;
Müller, Rolf G. Prof., von Zürich, in Bern, Revisor.
Publikationsnummer: 759848, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Bern, c/o Barbara Christiane Koch, Hallerstrasse 52, 3012 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.11.2002, 29.11.2002.
Zweck:
Unterstützung von Projekten und Institutionen, die eine naturnahe und gerechte Welt anstreben, allgemein wohltätige Anliegen, insbesondere im Zusammenhang mit Kindern in benachteiligten Lebensumständen.
Organisation:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Koch, Barbara Christiane, von Niederrohrdorf, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.