Auskünfte zu Thomas Rüetschi
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Rüetschi
Publikationsnummer: HR02-1004898547, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
mediaSYS ag, in Schönenwerd, CHE-105.035.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2593373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Thomas, von Suhr, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr].
Publikationsnummer: 4002473, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Virtually Audio GmbH, in Suhr, CHE-105.451.712, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, Publ. 4895540).
Statutenänderung:
09.01.2018.
Sitz neu:
Erlinsbach (AG).
Domizil neu:
Panoramaweg 9, 5018 Erlinsbach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Thomas, von Suhr, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Suhr, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Zurwerra, Daniel, von Ried-Brig, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Publikationsnummer: 2593373, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
mediaSYS ag, in Schönenwerd, CHE-105.035.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, Publ. 4959664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simotti, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Thomas, von Suhr, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heimann, Robert, von Hasliberg, in Stein (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.