Auskünfte zu Marcel Rieder
Einträge zum Namen Marcel Rieder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Rieder
Publikationsnummer: HR02-1005299758, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Media-Center Uster AG, in Uster, CHE-110.620.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sharma, Frank, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sharma-Künzli, Ursula, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Marcel, von Oensingen, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rieder, Andrea Corinne, von Oensingen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4068793, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Media-Center Uster AG, in Uster, CHE-110.620.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Marcel, von Oensingen, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6971690, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Media-Center Uster AG, in Uster, CH-020.3.027.674-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 24, Publ. 3673392).
Statutenänderung:
07.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, Herstellung und Handel mit Produkten im Kommunikationsbereich, insbesondere Text- und Bildbearbeitung, Digitaldruck, Druckabwicklung, elektronische Kataloge, Databased Publishing, Multimedia und Internetanwendungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst Künzi, Treuhand AG, in Gossau ZH, Revisionsstelle;
Maag-Künzli, Susanna, von Herrliberg, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Marcel, von Oensingen, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sharma-Künzli, Ursula, von Gossau ZH, in Gossau ZH, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].