Auskünfte zu Beatrice Reutegger-Goldinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beatrice Reutegger-Goldinger
Publikationsnummer: 5263620, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Agrocomp GmbH, in Appenzell, CH-310.4.001.451-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 2, Publ. 4607572).
Statutenänderung:
21.09.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 200'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 4.9.2009 und Bilanz per 31.3.2009 mit Aktiven von CHF 2'195'147.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'036'633.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Agrocomp AG.
Domizil neu:
Sandgrube 29, 9050 Appenzell.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in der IT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- (bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--).
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Mitteilungen:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (gestrichen: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: mit 13 Stammanteilen von je CHF 1000, Gesellschafter und Geschäftsführer);
Reutegger-Goldinger, Beatrice, von Urnäsch und Homburg, in Schwellbrunn, mit Einzelunterschrift (bisher: mit 7 Stammanteilen von je CHF 1000, Gesellschafterin).
Publikationsnummer: 4607572, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Agrocomp GmbH, in Appenzell, CH-310.4.001.451-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 2, Publ. 3044934).
Statutenänderung:
5.08.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 5.8.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 13'000.--);
Reutegger-Goldinger, Beatrice, von Urnäsch und Homburg, in Schwellbrunn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--).
Publikationsnummer: 2476598, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Agrocomp GmbH, in Appenzell, CH-310.4.001.451-2, Schäfligasse 1, 9050 Appenzell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2004.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in der IT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.--;
Reutegger-Goldinger, Beatrice, von Urnäsch und Homburg, in Schwellbrunn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.