Auskünfte zu Robert Georges Renaud
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Georges Renaud
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6649396, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Videmec SA, à La Neuveville, CH-073.3.002.664-6, société anonyme (No. FOSC 44 du 23.02.1988, p. 722).
Nouvelle raison sociale:
Videmec SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.04.2012.
Adresse de liquidation:
c/o Jean-Marc Aeberli, Moosstrasse 5, 2563 Ipsach.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Renaud, Robert, de Rochefort, à Boudry, vice-président, sans droit de signature;
Zellweger, Marie-Ange, de Trogen, à La Neuveville, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Aeberli, Jean-Marc, de Bonstetten, à Ipsach, administrateur et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Douanne (Twann), président avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 3737018, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Renaud High-Tech SA, in Cham, CH-170.3.021.126-6, Handel mit Spindeln und ähnlichen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 12.02.1997, S. 945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renaud, Robert, von Rochefort, in Boudry, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Renaud, Christiane, von Rochefort, in Boudry, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nipp, Wolfgang, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Bevaix, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Renaud High-Tech SA, Sitz Zug.
Domizil:
c/o Interconsulta Revisions- und Treuhand AG, Poststrasse 9, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.1996.
Zweck:
Handel mit Spindeln und ähnlichen Produkten, Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen sowie Eintragung oder Erwerb von Patenten oder Schutzrechten;
kann Tochtergesellschaften gründen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF100000.
Liberierung:
CHF100000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Renaud, Robert, Heimat Rochefort, in Boudry, Präsident mit Einzelunterschrift;
Nipp, Wolfgang, Heimat Liechtenstein, in Bevaix, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Renaud, Christiane, Heimat Rochefort, in Boudry, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Fiduciaire Muller et Christe SA, in Neuchâtel, Revisionsstelle.