Auskünfte zu Markus Otto Remesch
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Otto Remesch
Publikationsnummer: 2330907, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Tourismus-Schweiz.ch GmbH, in Basadingen-Schlattingen, CHE-109.097.897, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7166102).
Statutenänderung:
14.08.2015.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Ernst, von Innertkirchen, in Hallau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: von Gadmen, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 31'000.00];
Remesch, Markus Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 7166102, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Tourismus-Schweiz.ch GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.014.661-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 19, Publ. 5563378).
Statutenänderung:
22.04.2013.
Sitz neu:
Basadingen-Schlattingen.
Domizil neu:
Hüttenweg 16, 8254 Basadingen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Sacheinlagebestimmung vom 28.06.2001 wurde aufgehoben.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Madeleine Bührer, in Diessenhofen, 1 Datenbank (Internetsoftware) gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.06.2001 zum Preis von CHF 20'000.--, welcher auf das Stammkapital angerechnet wird.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Ernst, von Gadmen, in Hallau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 31'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Remesch, Markus Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4879506, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Praerehmed Service GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.017.554-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 11, Publ. 2488686).
Statutenänderung:
11.04.2008.
Firma neu:
Tourismusinfo GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilkniss, Heinz Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Turzing/Starnberger See (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remesch, Anita, von Zürich, in Bonndorf (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.--];
Remesch, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Tobler, Ernst, von Bäretswil, in Diessenhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].