Auskünfte zu Anton Rechsteiner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Rechsteiner
Publikationsnummer: 4595010, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Galenos Kranken- und Unfallversicherung, in Zürich, CH-020.6.000.289-8, Verein (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 22, Publ. 4184436).
Statutenänderung:
07.06.2008.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 8 Mitgliedern, Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Niklaus Jakob, von Bronschhofen, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Fritz, von Messen, in Villnachern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Anton, von Appenzell, in Wil SG, Vizepräsident des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Hansruedi, von Lufingen, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Aufsichtsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Hans Peter, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Agustoni, Gabriele, von Coldrerio, in Minusio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berli, Jörg, von Ottenbach, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Mario, von Kallnach, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Markus, von Steinhof, in Trimstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Rolf, von Affoltern im Emmental, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erny, Marlyse, von Rothenfluh, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leder, Sandra, von Zollikon und Basel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lechmann, Rolf, von Trun, in Urdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 714174, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Galenos Kranken- und Unfallversicherung, in Zürich, Bietet und vermittelt ihren Mitgliedern (Versicherten) Schutz, Verein (SHAB Nr. 252 vom 29.12.1998, S. 8880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Hans Jürgen, von Reinach AG, in Pfeffikon, Präsident des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Hansruedi, von Lufingen, in Uster, Präsident des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Aufsichtsrates];
Rechsteiner, Anton, von Appenzell, in Wil SG, Vizepräsident des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wolfseher und Partner AG, in Zürich, Beratung im Bereich der Materialtechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2001, S. 1155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Ruth, von Schleitheim, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Dr. Anton, von Appenzell, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.