Auskünfte zu Alberto Razzini
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alberto Razzini
Publikationsnummer: 1716265, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ferroflex (Zürich) AG, in Oberglatt, CHE-102.301.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1448893). [Neue] Weitere Adresse: Neue Industriestrasse 2, 4852 Rothrist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Razzini, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busenhart, Thomas, von Lohn SH, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Busenhart Roth, Thomas, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CHE-107.078.133), in Schaffhausen, Revisionsstelle [bisher: Mannhart + Fehr Treuhand AG];
Matti, Walter, von Saanen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stampfli, Harri, von Hüniken, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Schupfart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5139274, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pestalozzi Betonstahl und Baumaterial AG, in Dietikon, CH-020.3.024.517-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2002, S. 17, Publ. 506846).
Statutenänderung:
02.06.2009, 25.06.2009.
Firma neu:
Ferroflex (Zürich) AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit siderurgischen Produkten, insbesondere Betonstahl, Matten und Zubehör sowie sämtlichen verwandten Bauprodukten sowie die Erbringung der dazugehörigen Dienstleistungen, hauptsächlich im Marktgebiet der Stadt, der Region und des Kantons Zürich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pestalozzi, Dietrich, von Zürich, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Forster, Peter, von Birwinken, in Küttigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burckhardt, Dieter, von Basel und Küsnacht ZH, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Philipp, von Trubschachen, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Franz, von Ruswil, in Buttisholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Walter, von Saanen, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Razzini, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russo, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Büsingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.