Auskünfte zu Markus Rappo
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Rappo
Publikationsnummer: 4975080, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hubler Motos GmbH, in Basel, CH-270.4.013.665-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2009, S. 3, Publ. 4815516).
Statutenänderung:
06.04.2009. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit eElektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inverardi, Bruno, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rappo, Markus, von Schmitten FR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Schaub, Boris, von Basel, in Basel, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Wiederkehr, Cornelia Berta, von Ufhusen, in Oberwil BL, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2021982, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hubler Motos GmbH, in Basel, Reinacherstr. 80, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.12.2003.
Zweck:
Handel mit Motorrädern und sonstigen Fahrzeugen, Durchführung von Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Motorrädern und sonstigen Fahrzeugen sowie Verkauf von Fahrzeugersatzteilen und Fahrzeugzubehör. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Sachübernahme:
Büro-, Laden- und Werkstatteinrichtung gemäss Inventar im Vertrag vom 01.12.2003 zum Preis von CHF 150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Inverardi, Bruno, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Rappo, Markus, von Schmitten FR, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Schaub, Boris, von Basel, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.