Auskünfte zu Jonas Cornel Räss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jonas Cornel Räss
Publikationsnummer: HR02-1005354293, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Juhui Ferien AG, bisher in Rüte, CHE-255.001.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004766117).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Kilchbühlstrasse 1, 6390 Engelberg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Jonas Cornel, von Appenzell, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüte].
Publikationsnummer: HR02-1005352282, Handelsregister-Amt Graubünden
Hotel Cresta Sedrun AG, in Tujetsch, CHE-216.725.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3042177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Marco, genannt Marcus, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Jonas Cornel, von Appenzell, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räss, David Hubert, von Appenzell, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004766117, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Juhui Ferienlagerhäuser AG, in Rüte, CHE-255.001.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613871).
Statutenänderung:
19.11.2019.
Firma neu:
Juhui Ferien AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Emil Herbert genannt Herbert, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Räss, David Hubert, von Appenzell, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Räss, Jonas Cornel, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Räss-Manser, Priska Emilia, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].