Auskünfte zu Bruno Plüss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Plüss
Publikationsnummer: HR02-1004477659, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der H. Plüss AG, in Rheinfelden, CHE-109.319.804, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4269555).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der H. Plüss AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 27.06.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Bruno, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plüss-Scholz, Gerlinde, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Denise, von Bargen (SH), in Wölflinswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1705495, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Katz Kunststoff-Ausbildungs- und Technologie-Zentrum, in Aarau, CHE-107.417.815, Verein (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1040961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Bruno, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Ernesto, von Bülach, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Daniel, von Sumiswald, in Hohentannen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4877008, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Katz Kunststoff-Ausbildungs- und Technologie-Zentrum, in Aarau, CH-400.6.010.724-8, Verein (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2004, S. 2, Publ. 2435888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Niklaus P., von Ebnat-Kappel, in Fehraltorf, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Josef, von Buttisholz und Hergiswil bei Willisau, in Wiesendangen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Bruno, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnaidt, Rainer, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Pietro, Jürg, von Oberburg, in Sins, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.