Auskünfte zu Margareta Pieper
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Margareta Pieper
Publikationsnummer: HR02-1005319784, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reppisch-Werke AG, in Dietikon, CHE-107.160.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieper, Margareta, von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valenghi, Jean-Pierre, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4570264, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RWD Projekt AG, in Dietikon, CH-020.3.904.701-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 22, Publ. 4398778).
Statutenänderung:
26.06.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Reppisch-Werke AG (CH-020.3.921.788-3), in Dietikon, gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 100'889'068.71 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 102'372'909.45, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'483'840.74, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Reppisch-Werke AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Reppisch-Werke SA) (Reppisch-Works Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Michael, von Zollikon und Baden, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Dr. Alfred J., von Zürich und Spreitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Carol, von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Margareta, von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4252180, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reppisch-Werke AG, in Dietikon, CH-020.3.921.788-3, Herstellung und Vertrieb von Büroeinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2007, S. 20, Publ. 4174736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieper, Ronald, von Zürich, in Risch, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieper, Carol, von Zürich, in Risch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Margareta, von Zürich, in Risch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.