Auskünfte zu Annelise Pfister
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Annelise Pfister
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3253553, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société Coopérative IMAGINE, à Saint-Imier, CHE-102.205.588, société coopérative (No. FOSC 223 du 16.11.2006, Publ. 3638776).
Modification des statuts:
15.11.2011.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Responsabilité : Les associés sont exonérés de toute responsabilité quant aux engagements pris par la société, lesquels sont uniquement garantis par la fortune sociale.].
Nouvelles obligations:
Obligation de fournir des prestations: selon statuts. [précédemment: Obligations : Chaque associé est tenu de souscrire au moins une part sociale de CHF 100.--.]. Selon déclaration du 08.08.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pfister, Annelise, de Trachselwald, à St-Imier (Saint-Imier), présidente, avec signature collective à deux;
Rohrbach, David, de Rüschegg, à St-Imier (Saint-Imier), secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dubuis-Hürlimann, May, de Savièse, à Mont-Soleil (Saint-Imier), présidente de l'administration, avec signature collective à deux;
Comte, Roger, de Châtillon (JU), à St-Imier (Saint-Imier), membre de l'administration, avec signature collective à deux;
Dürst, Urs, de Glarus Süd, à Burgistein, membre de l'administration, avec signature collective à deux;
Marti, Gwennaël, de Rüeggisberg, à La Chaux-de-Fonds, membre de l'administration, avec signature collective à deux.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société coopérative Imagine, à S a i n t - I m i e r , acquisition et gestion d'immeubles afin de les soustraire à la spéculation, société coopérative (FOSC du 12.01.1995, no 8, p. 217).
Modification des statuts:
17.06.2000.
Nouvelle raison sociale:
Société Coopérative IMAGINE. [Autres modifications des statuts non soumises à publication].
Personne et signature radiée:
Meuwly, Gabriel, de St. Antoni, à Saint-Imier, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Pfister, Annelise, de Trachselwald, à Saint-Imier, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire];
Eggimann, Pierre, de Sumiswald, à Saint- Imier, secrétaire, avec signature collective à deux.