Auskünfte zu Rudolf Oswald
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Oswald
Publikationsnummer: 5161334, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CH-035.5.017.186-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.1999, S. 5212).
Statutenänderung:
25.04.2009.
Postadresse neu:
[gestrichen].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Publikation im FORUM Kleinwiederkäuer/Petits Ruminants.
Weitere Adresse:
Postfach, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Andreas, von Davos-Mohnstein, in Landquart (Gemeinde Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dänzer, Hanspeter, von Adelboden, in Corcelles-sur-Chavornay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Erika, von Langnau im Emmental, in Gohl (Gemeinde Langnau im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Klaus, von Dallenwil, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Rudolf, von Amriswil, in Gysenstein (Gemeinde Konolfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Ronald, von Sumiswald, in Monible, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Hans, von Meiringen, in Innertkirchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitel, Jürg, von Herisau, in Grono, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Isidor, von Wassen, in Wassen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappeler, Markus, von Wattenwil, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kyburz, Peter, von Oberentfelden, in Au (Zell) (Zell ZH), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Städler, Duosch, von Zernez, in Zernez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäuber, Norbert, von Amriswil, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Untereggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blättler, Monika, von Hergiswil NW und Luzern, in Hämikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Göldi Treuhand (CH-053.1.002.303-8), in Alchenstorf, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ziegengesundheitsdienst ZGD-Genossenschaft, bisher in B e r n, Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes in der Ziegenhaltung und aller damit verbundenen Nebenaufgaben, Genossenschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06. 1992, S. 2979).
Statutenänderung:
08.11.1997, 24.04.1999.
Firma neu:
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft.
Sitz neu:
N i e d e r ö n z.
Domizil neu:
Industriestrasse 9, 3362 Niederönz.
Zweck neu:
Durchführung eines ständigen Beratungs- und Gesundheitsdienstes für Kleinwiederkäuer und aller damit verbundenen Nebenaufgaben. Die Aufgaben werden in der Verordnung über die Unterstützung des Gesundheitsdienstes für Kleinwiederkäuer (BGKV), im BGK-Reglement und in technischen Weisungen geregelt. Die BGK unterstützt die Kantonstierärzte bei der Bekämpfung von offiziellen Seuchen der Kleinwiederkäuer.
Anteilscheine:
Namenanteilscheine zu CHF 20.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Willy, von Gams, in Gams, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schlunegger , Pierre, von Lauterbrunnen, in Forel (Gemeinde Lavaux), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Regli, Josef, von Hospental, in Messen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Andreas, von Davos-Mohnstein, in Landquart (Gemeinde Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zaugg, Alfred, von Lützelflüh, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dänzer, Hanspeter, von Adelboden, in Corcelles-surChavornay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Niklaus, von Lungern, in Rain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Erika, von Langnau im Emmental, in Gohl (Gemeinde Langnau im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Klaus, von Dallenwil, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Rudolf, von Amriswil, in Gysenstein (Gemeinde Konolfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Ronald, von Sumiswald, in Monible, Mitglied , ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Hans, von Meiringen, in Innertkirchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.