Auskünfte zu Markus Obi
Einträge zum Namen Markus Obi
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Obi
Publikationsnummer: 6114688, Handelsregister-Amt Bern, (36)
OBI GmbH, in Köniz, CH-035.4.033.677-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2004, S. 2, Publ. 2531148). Gemäss Erklärung vom 01.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obi, Rita, von Oberbipp, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obi, Markus, von Oberbipp, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 5346368, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Silent Gliss Holding AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.002.543-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 5, Publ. 5202736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obi, Markus, von Oberbipp, in Bäch SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten.
Publikationsnummer: 5346370, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Silent Gliss International AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.002.410-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2008, S. 4, Publ. 4614328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obi, Markus, von Oberbipp, in Bäch SZ (Freienbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.