Auskünfte zu Andreas Ninck
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Ninck
Publikationsnummer: 4884386, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heuris AG, in Aeschi bei Spiez, CH-400.3.023.904-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 3, Publ. 4332792).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln von Methoden und Tools im Bereich Service Innovation sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Michael, von Rottenschwil, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninck, Andreas, von Winterthur, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeschi bei Spiez, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ninck, Vera, von Winterthur, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4332792, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heuris AG, bisher in Baden, CH-400.3.023.904-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 2).
Gründungsstatuten:
08.11.2002.
Statutenänderung:
9.01.2008.
Sitz neu:
Aeschi bei Spiez.
Domizil:
Tannenmattliweg 18, 3703 Aeschiried.
Zweck:
Entwickeln von Methoden und Tools im Bereich der Geschäftsprozessunterstützung, des Wissensmanagement und der virtuellen Kollaboration sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hausherr, Michael, von Rottenschwil, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ninck, Andreas, von Winterthur, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle [wie bisher].
Publikationsnummer: 731738, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Heuris AG, in Baden, c/o Michael Hausherr, Pilgerstrasse 63, 5405 Baden-Dättwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.11.2002.
Zweck:
Entwickeln von Methoden und Tools im Bereich der Geschäftsprozessunterstützung, des Wissensmanagement und der virtuellen Kollaboration sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ninck, Andreas, von Winterthur, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Michael, von Rottenschwil, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle.